Конспект урока "Письменное умножение числа на трехзначное число" 4 класс


Тема урока: Письменное умножение числа на трехзначное число.
Цели урока: формировать устные и письменные вычислительные навыки учащихся
Образовательная: познакомить с письменным способом умножения и деления на
трехзначное число. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение
решать задачи.
Развивающая: развивать логическое мышление, творческие способности.
Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к работе, аккуратность
Тип урока: комбинированный
Методы: словесный, практический, эвристический
Средства обучения: таблица, карточки индивидуального контроля
Прогнозируемый результат: уч-ся должны научиться выполнять письменное умножение и
деление на трехзначное число.
План урока.
1. Организационный этап урока
2. Проверка домашнего задания, постановка цели урока
3. Актуализация знаний
4. Изучение нового материала
5. Применение и закрепление изученного материала
6. Подведение итогов и результатов урока
7. Домашнее задание
Содержание урока
1. Организационный этап урока.
Готовность класса к работе, организация внимания и внутренней готовности.
2. Проверка домашнего задания, постановка цели урока
Выяснить степень усвоения заданного на дом материала, определить типичные недостатки в знаниях
и их причины.
3. Актуализация знаний. Устная работа.
С.№5
4. Изучение нового материала
Решение примеров:
Стр. 228, № 3 829 * 703 426 * 580 704 * 306
№4
5. Применение и закрепление изученного материала
В задачах на повторение закрепляются изученные формулы, отрабатываются вычислительные
навыки, в том числе приемы действий с многозначными числами, решают составные уравнения, примеры на
порядок действий. Все это обеспечивает непрерывное развитие всех содержательно методических линий
курса и подготовку к изучению следующих вопросов.
Решение задач:
а) Стр. 228, № 6(1) под рук. учителя.
б) Один трактор работал в неделю 50 часов, другой 48 ч. Оба трактора при одинаковой
норме израсходовали за неделю 686 л горючего. Сколько литров горючего израсходовал
каждый?
в) Стр. 229, № 8,№9
Найди значение выражения: 1в. 28 * 270 + (4478 1598) : 144 * 125 =
2в. 47 * 304 9306 : (1357 24 * 35) =
Реши уравнение: 27.401 : Х 119 = 398
6. Итог урока: Чему учились на уроке?
7. Домашнее задание: стр. 229, № 6 (2), №7 12
Решение примеров: 38.472 : 56 12.348 : 98 100.672 : 968 368.372 : 524
237 * 604 386 * 502 705 * 468