Конспект урока "Устное умножение числа на трехзначное число" 4 класс


Тема урока: Устное умножение числа на трехзначное число.
Цели урока: формировать устные и письменные вычислительные навыки учащихся
Образовательная: познакомить с письменным способом умножения и деления на
трехзначное число. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение
решать задачи.
Развивающая: развивать логическое мышление, творческие способности.
Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к работе, аккуратность
Тип урока: комбинированный
Методы: словесный, практический, эвристический
Средства обучения: таблица, карточки индивидуального контроля
Прогнозируемый результат: уч-ся должны научиться выполнять письменное умножение и
деление на трехзначное число.
План урока.
1. Организационный этап урока
2. Проверка домашнего задания, постановка цели урока
3. Актуализация знаний
4. Изучение нового материала
5. Применение и закрепление изученного материала
6. Закрепление
7. Подведение итогов и результатов урока
8. Домашнее задание
Содержание урока
1. Организационный этап урока.
Готовность класса к работе, организация внимания и внутренней готовности.
2. Проверка домашнего задания, постановка цели урока
Выяснить степень усвоения заданного на дом материала, определить типичные недостатки в
знаниях и их причины.
3. Актуализация знаний. Устная работа.
Уменьши 560 в 4 раза.
Во сколько раз 1000 больше, чем 200?
Найдите 3/ 4 от 800
Сумму чисел 280 и 120 уменьши в 100 раз
3600 разделите на частное 180 и 30
920 разделите на произведение 10 и 2.
4. Изучение нового материала
Решение примеров:
Стр. 226, № 2 463 * 241 524 * 168 634 * 716
5. Применение и закрепление изученного материала
Решение задач:
а) Стр. 185, № 6 под рук. учителя.
б) Для клуба и читального зала купили 50 настольных ламп по одинаковой цене. За лампы
для клуба заплатили 12000 тенге, а для читального зала 18000 тенге. Сколько ламп
купили для читального зала и сколько для клуба?
Найди значение выражения:
1в. Стр. 227, № 9 (1 строка)
455.948 : 62 69.802 : 34 4030 * 470 32.383 * 62
2в. Стр. 227, № 9 (2 строка)
62.520 : 28 23.832 : 36 7060 * 460 47.025 * 750
6. Закрепление.
805001+908х407-65х(403-289)-205х78=1151157
7. Итог урока: Чему учились на уроке?
8. Домашнее задание: стр. 223, № 3, №